Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROOFFICE GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: EcoOnline ApS. (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2007-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLAN2LEARN ApS. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROLEARNING ApS. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2016-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Made In Aros ApS. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KvaliCare ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Revisor: Råd & Revision Reg Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.L. Varmingsvej 3, 7080 Børkop (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: Carsten Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2004-10-29)
Den 2006-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pmt@prooffice.dk (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2004-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2004-10-29)
Den 2004-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flintemarken 95, 7190 Billund (offentliggjort 2002-08-05)
Den 2002-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holding virksomhed og at eje aktier og anparater samt, at drive virksomhed med salg og udvikling af IT-relaterede produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 tilføjes Vedtægter: 2002-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flintemarken 95, 7190 Billund (offentliggjort 2002-08-05)
Den 2002-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderkær 351, 7190 Billund (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderkær 351, 7190 Billund (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2001-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 15, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Direktion: Per Mølgaard Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Direktion: Poul Sohl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Navne: MØLGAARD INVEST ApS (offentliggjort 2002-03-08)
Den 2001-12-27 fjernes Navne: SOHL ApS (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2000-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborggade 15, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-23 tilføjes Direktion: Poul Sohl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Legale ejere: Per Mølgaard Thorsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2000-12-23 tilføjes Navne: SOHL ApS (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2000-12-23 tilføjes Reelle ejere: Per Mølgaard Thorsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2000-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-12-23 tilføjes Revisor: Carsten Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Stiftere: Poul Sohl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2000-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)