Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peder Bærenholdt(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Kolind(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lotte Kirstine Bundgaard(virk.: 5) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Malene Tamstrup Kolind(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Christensen(virk.: 251) | 0 % | 0,80 % | 3,21 % | 13,65 % |
Ole Kongsbak(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Pct. | 0 % | 0,77 % | 3,08 % | 13,46 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Kolind | 19.09.2011 | Stejlbjergparken 12, 7120 Vejle Øst |
Peder Bærenholdt | 17.12.2012 | Rønsled 6, 7100 Vejle |
Lotte Kirstine Bundgaard | 17.12.2012 | Rønsled 6, 7100 Vejle |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Kongsbak | 01.01.2007 | Dalsø Park 92, 3500 Værløse |
Per Christensen | 01.01.2007 | Frederik Jensensvej 25, 9310 Vodskov |
Malene Tamstrup Kolind | 01.01.2007 | Stejlbjergparken 12, 7120 Vejle Øst |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BÆRENHOLDT HOLDING A/S | 25862899 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LOTTE BUNDGAARD HOLDING ApS | 32841414 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.03.2001 | 152,45 (km) | Badehusvej 16, 9000 Aalborg | Linnemannsgade 2, 7100 Vejle |
21.02.2002 | 332,51 (km) | Linnemannsgade 2, 7100 Vejle | Nitivej 16, 2000 Frederiksberg |
21.12.2004 | 332,08 (km) | Nitivej 16, 2000 Frederiksberg | Fredericiavej 77, 7100 Vejle |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Fredericiavej 77, 7100 Vejle | Fredericiavej 77, 7100 Vejle |
23.12.2011 | 0,36 (km) | Fredericiavej 77, 7100 Vejle | Blomstervænget 5, 7100 Vejle |
22.12.2012 | 0,48 (km) | Blomstervænget 5, 7100 Vejle | Rønsled 6, 7100 Vejle |
BÆRENHOLDT HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 01.05.2001 og angivet som gældende fra 30.03.2001 (8573 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BÆLUM HOLDING ApS | 21415308 |
BÆLUM TAXA OG TURIST A/S | 27085202 |
BÆLUM TØMMERHANDEL V/KURT BRIX | 69596819 |
BÆREDYGTIGHED KJELD HANSEN | 19826678 |
BÆRENHOLDT HOLDING A/S | 25862899 |
BÆRENTSEN HOLDING ApS | 29697876 |
BÆRENTZEN ApS | 10042224 |
BÆRENTZEN HOLDING ApS | 24230201 |
BÆRKOMPAGNIET ApS | 35390960 |
BÆRNHOLDT HOLDING ApS | 33084773 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peder Bærenholdt(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Kolind(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lotte Kirstine Bundgaard(virk.: 5) Formand | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Malene Tamstrup Kolind(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Christensen(virk.: 251) Ikke aktiv i virksomheden. | 106 | 0 | 2 | 33 | 102 | 8 |
Ole Kongsbak(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 44 % | 0 % | 1 % | 13 % | 39 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peder Bærenholdt(virk.: 3) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jesper Kolind(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 4 | 2 | 1 | 4 |
Lotte Kirstine Bundgaard(virk.: 5) Formand | 3 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 10 | 6 | 1 | 9 |
Pct. | 38 % | 23 % | 4 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Malene Tamstrup Kolind(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 1 |
Per Christensen(virk.: 251) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 143 | 0 | 65 |
Ole Kongsbak(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 69 | 145 | 1 | 66 |
Pct. | 25 % | 52 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |