Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Direktion: Henrik Spuur Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Navne: B1 TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Stiftere: Henrik Spuur Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flytte- og vognmandsforretning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Navne: B1 TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-26 fjernes Navne: HSH TRANSPORT & FLYTNING ApS (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2011-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Vedtægter: 2011-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-27 tilføjes Navne: HSH TRANSPORT & FLYTNING ApS (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-26 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 10/12 2009 (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-10 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 10/12 2009 (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-12-09 fjernes Navne: HSH TRANSPORT & FLYTNING ApS (offentliggjort 2001-01-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-06-23)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2005-06-23)
Den 2005-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 2, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Revisor: Palle Jan Buch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2001-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 2, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Direktion: Henrik Spuur Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Navne: HSH TRANSPORT & FLYTNING ApS (offentliggjort 2001-01-30)
Den 2001-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Revisor: Palle Jan Buch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Stiftere: Henrik Spuur Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)