Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Torben Dam | 04.02.2019 | 07.02.2024 | direktør |
Niels Torben Dam | 31.05.2013 | 04.02.2019 | direktør |
Christian Torben Dam | 23.01.2001 | 31.05.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Dahl Carstensen | 17.01.2024 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Torben Dam | 17.07.2023 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Holm Møller | 13.07.2022 | 17.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Torben Dam | 04.02.2019 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Helene Dam | 10.07.2017 | 07.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Torben Dam | 31.05.2013 | 03.02.2019 | formand |
Niels Jørgen Kornerup | 31.05.2013 | 10.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Spellerberg | 31.05.2013 | 10.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Torben Dam | 20.12.2012 | 13.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bech-Ewertsen | 23.01.2001 | 31.05.2013 | formand |
Frank Kristoffersen | 23.01.2001 | 12.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kjærgaard | 23.01.2001 | 12.09.2001 | næstformand |