Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET HØJBY II ApS (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2013-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: ofa@nre.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: K/S HØJBY II (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2012-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ofa@nre.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 20 fm, Højby by, Højby, beliggende Svendborgvej 319 A, 5260 Odense S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Vedtægter: 2008-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-07-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-22 tilføjes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-07-03)
Den 2000-12-22 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET HØJBY II ApS (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2000-12-22 tilføjes Navne: K/S HØJBY II (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)