Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 48, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Navne: ØBRO 34 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 11.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 48, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 34, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2003-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive ejendomsmæglervirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Navne: ØBRO 34 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-02 fjernes Navne: LIVINGSTONES ØSTERBRO A/S (offentliggjort 2002-10-31)
Den 2003-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-03 tilføjes Vedtægter: 2003-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2002-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: oesterbro@livingstones.dk (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2002-12-16 fjernes Bestyrelse: Trine Lundahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 fjernes Direktion: Ole Kristoffer Bohn Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 fjernes Revisor: Kim Bay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Direktion: Ole Kristoffer Bohn Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Direktion: Laila Albæk Salem Køj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Navne: LIVINGSTONES ØSTERBRO A/S (offentliggjort 2002-10-31)
Den 2002-10-01 fjernes Navne: LIVINGSTONES ØSTERBRO A/S (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: oesterbro@livingstones.dk (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dag Hammarskjölds Allé 34, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2001-01-02 tilføjes Bestyrelse: Trine Lundahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Laila Albæk Salem Køj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: LIVINGSTONES ØSTERBRO A/S (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: Kim Bay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 11.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)