Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Revision fravalgt | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DMA/RESEARCH A/S. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-11 tilføjes Binavne: USERNEEDS A/S (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.002.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-05-10 tilføjes Vedtægter: 2023-05-10 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 60, 2., 1150 København K (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 3. th., 1360 København K (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper.platz@norstat.dk (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-04-01 fjernes Kontaktoplysninger: tue.meier.poulsen@norstat.dk (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-03-17 tilføjes Direktion: Jesper Platz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Tue Meier-Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-28 tilføjes Binavne: DMA/Research A/S, DMA/Dansk Markedsanalyse A/S, DMA Research A/S (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Vedtægter: 2022-01-27 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-09-30 tilføjes Bestyrelse: Erling Johan B Eriksen (formand) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-30 fjernes Bestyrelse: Knut Morten Aasrud (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-29 fjernes Bestyrelse: Erling Johan B Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 3. th., 1360 København K (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 3. th., 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Tue Meier-Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-02-01 fjernes Direktion: Jesper Platz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tue.meier.poulsen@norstat.dk (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: jesper.platz@norstat.dk (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Bestyrelse: Knut Morten Aasrud (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-25 fjernes Bestyrelse: Are Strøm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 3. th., 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2014-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 4. th., 1360 København K (offentliggjort 2014-02-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Erling Johan B Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Bestyrelse: Ole Nørgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-20 tilføjes Bestyrelse: Are Strøm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-20 fjernes Bestyrelse: John Erik Lauring Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er indsamling, statistik bearbejdning og distribution af primærdata/information, samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.000,00 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-20 tilføjes Legale ejere: Norstat AS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2010-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af den administrerende direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-20 tilføjes Vedtægter: 2010-12-20 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 4. th., 1360 København K (offentliggjort 2014-02-28)
Den 2010-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1. th., 1360 København K (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-05-21 fjernes Direktion: Steinar Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper.platz@norstat.dk (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1. th., 1360 København K (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 54, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Claus Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-30 fjernes Direktion: Niels Kühl Hasager (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Bestyrelse: Steinar Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Steinar Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-23 tilføjes Bestyrelse: John Erik Lauring Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-23 fjernes Bestyrelse: Tefre Hølje (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-23 fjernes Direktion: John Erik Lauring Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-24 tilføjes Direktion: Niels Kühl Hasager (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-24 fjernes Direktion: Morten Rosentoft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-19 tilføjes Binavne: I & A RESEARCH A/S, I & A MARKEDSANALYSE A/S, DANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-07-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-09 fjernes Bestyrelse: Morten Rosentoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-25 tilføjes Navne: NORSTAT DANMARK A/S (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-05-24 fjernes Navne: NORSTAT DANMARK ApS (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2004-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2004-05-25 fjernes Binavne: I & A RESEARCH ApS, I & A MARKEDSANALYSE ApS, DANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-25 tilføjes Bestyrelse: Morten Rosentoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-25 tilføjes Direktion: Morten Rosentoft (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-25 tilføjes Navne: NORSTAT DANMARK ApS (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-09-24 fjernes Navne: DANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS (offentliggjort 2001-04-06)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2003-04-08 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 54, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-26 tilføjes Direktion: John Erik Lauring Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-26 fjernes Direktion: Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-26 tilføjes Navne: DANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS (offentliggjort 2001-04-06)
Den 2001-03-25 fjernes Navne: JUT NR. 2114 ApS (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2001-03-26 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-03-26 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Binavne: I & A RESEARCH ApS, I & A MARKEDSANALYSE ApS, DANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Erik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: JUT NR. 2114 ApS (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Stiftere: Erik Jensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)