Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gæslingevej 18, 3080 Tikøb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-21 fjernes Navne: PEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Stiftere: Poul Erik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 fjernes Direktion: Poul Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gæslingevej 18, 3080 Tikøb (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 272, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-06 fjernes Revisor: SECHER & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 272, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Poul Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for P.E. Larsen ApS samt anden virksomhed, som ifølge direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: PEL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: SECHER & PARTNERE ApS, Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Stiftere: Poul Erik Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Vedtægter: 2001-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)