Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 89, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-10 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: THELLEF HOLDING ApS, BIANCONERI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET OBERST MYHRESVEJ 2009 ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Stiftere: THELLEF HOLDING ApS, PRINSESSEGÅRDEN ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-11-19 fjernes Direktion: Dan Mørch Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-11-12 tilføjes Legale ejere: THELLEF HOLDING ApS, BIANCONERI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 89, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kringelhusvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er arbejde inden for social forsorg (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-01-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-01-11 fjernes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringelhusvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2011-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 84, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-03-15)
Den 2009-09-04 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET OBERST MYHRESVEJ 2009 ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2009-09-03 fjernes Navne: AKUTPROJEKTET 2009 ApS (offentliggjort 2009-03-15)
Den 2009-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 84, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-03-15)
Den 2009-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2009-03-15 tilføjes Direktion: Dan Mørch Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-15 fjernes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-15 tilføjes Navne: AKUTPROJEKTET 2009 ApS (offentliggjort 2009-03-15)
Den 2009-03-14 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET LÆRKEREDEN ApS (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2009-03-15 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-15 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2002-04-15)
Den 2007-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2004-12-13 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-12-13 fjernes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-02-27 tilføjes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-02-27 fjernes Direktion: Grethe Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-07 tilføjes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-08-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Poulsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-02 fjernes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2001-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LÆRKEREDEN ApS (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-17 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2001-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Direktion: Thellef Leon Horndal (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-10 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2002-04-15)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2001-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2001-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2001-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Poulsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-01-10 tilføjes Stiftere: THELLEF HOLDING ApS, PRINSESSEGÅRDEN ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-24)