Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-12 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2001-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: BUTLER - RICHARD I/S. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2001-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: W.Ø.S. I/S. (offentliggjort 2001-06-18)
Den 2015-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: CMS GROUP I/S. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-15 tilføjes Legale ejere: Wagner Copenhagen ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-15 fjernes Legale ejere: HWAP A/S (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: BLR ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 fjernes Navne: SWAP XVIII ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-23 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-01-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-19 tilføjes Direktion: Helle Wagner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 fjernes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Vedtægter: 2011-09-19 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2011-09-19 fjernes Bestyrelse: Trine Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispensgade 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2012-12-24)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Legale ejere: HWAP A/S (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2009-10-22 tilføjes Reelle ejere: Helle Wagner Pedersen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 1., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2008-09-18 fjernes Bestyrelse: Emilie Wagner Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Bestyrelse: Emilie Wagner Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Direktion: Sven Wagner Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Navne: SWAP XVIII ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2001-01-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-22)
Den 2001-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)