Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Direktion: Jonas Buhl Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Navne: BUHL IT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Stiftere: Jonas Buhl Gregersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2006-05-15 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Revisor: Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 27, 1208 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Vedtægter: 2001-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 27, 1208 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Direktion: Jonas Buhl Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Navne: BUHL IT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Revisor: Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Stiftere: Jonas Buhl Gregersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)