Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lotte Tidemann Stenstrop | 15.02.2006 | 13.10.2008 | direktion |
Lars Westergaard Petersen | 15.02.2006 | 13.10.2008 | direktion |
Henrik Carl Meding | 15.02.2006 | 13.10.2008 | direktion |
Morten Pedersen | 27.10.2004 | 15.02.2006 | direktion |
Ole Ravn Andersen | 27.10.2004 | 15.02.2006 | direktion |
Ole Christian Vad | 27.10.2004 | 25.04.2005 | adm. dir |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 05.04.2001 | 29.04.2002 | direktion |
Henrik Calum | 11.01.2001 | 05.04.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lotte Tidemann Stenstrop | 26.05.2008 | 13.10.2008 | bestyrelse |
Ole Ravn Andersen | 15.02.2006 | 13.10.2008 | bestyrelse |
Morten Pedersen | 15.02.2006 | 26.05.2008 | bestyrelse |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 25.04.2005 | 15.02.2006 | formand |
Morten Pedersen | 27.10.2004 | 27.10.2004 | bestyrelse |
Ole Ravn Andersen | 27.10.2004 | 27.10.2004 | bestyrelse |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 29.04.2002 | 27.10.2004 | formand |
Gorm Rosholm Pedersen | 29.04.2002 | 23.12.2003 | bestyrelse |