Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-20 fjernes Bestyrelse: Erik Kjeld Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Direktion: Eyal Steinitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-20 fjernes Navne: NEDLUKNINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2008 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder ved udvikling og salg af softwareprodukter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Navne: NEDLUKNINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2008 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-21 fjernes Navne: INTERSE A/S (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2008-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Vedtægter: 2008-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 3., 1264 København K (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2007-01-16 fjernes Bestyrelse: Claus Højbjerg Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 3., 1264 København K (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2006-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 3., 2200 København N (offentliggjort 2005-06-19)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 9.395.844,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 6.282.359,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 tilføjes Bestyrelse: Arve Johan Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.780.961,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 3., 2200 København N (offentliggjort 2005-06-19)
Den 2005-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 2., 2200 København N (offentliggjort 2001-09-25)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Albertsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 fjernes Bestyrelse: Jan Gesmar-Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 3.423.818,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.296.159,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.277.310,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.263.942,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Gesmar-Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Bestyrelse: Eyal Steinitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 tilføjes Direktion: Eyal Steinitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Direktion: Dan Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Direktion: Dan Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-31 fjernes Direktion: Hans Henrik Cronfelt-Rosendahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-25 fjernes Direktion: Christoffer Frederik Spangenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Peter Bak Tøttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Bestyrelse: Claus Højbjerg Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-20 tilføjes Bestyrelse: Eyal Steinitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Bestyrelse: Dan Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 tilføjes Direktion: Christoffer Frederik Spangenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Direktion: Dan Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Cronfelt-Rosendahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Bestyrelse: Claus Højbjerg Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Lasse Wamsler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-09 fjernes Bestyrelse: Randall Allen Hammock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-09 fjernes Direktion: Randall Allen Hammock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struenseegade 9, 2., 2200 København N (offentliggjort 2001-09-25)
Den 2001-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 2., 1459 København K (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2001-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Bestyrelse: Randall Allen Hammock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Direktion: Randall Allen Hammock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Navne: INTERSE A/S (offentliggjort 2001-06-29)
Den 2001-05-28 fjernes Navne: INTERSE DK ApS (offentliggjort 2001-05-02)
Den 2001-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2001-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 2., 1459 København K (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-20 tilføjes Direktion: Dan Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 tilføjes Navne: INTERSE DK ApS (offentliggjort 2001-05-02)
Den 2001-04-19 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5588 (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2001-04-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5588 (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)