Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2005-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-09 fjernes Navne: INNOVATION HOUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Stiftere: IH I AF 2000 ApS, HGA-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 fjernes Bestyrelse: Peter Aabo Thordrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2001-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Tasksolution.COM ApS samt at foretage almindelig formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-14 tilføjes Vedtægter: 2001-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-14 fjernes Direktion: Bjørn Bjergaard Clemensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-06-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Aabo Thordrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Direktion: Bjørn Bjergaard Clemensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Navne: INNOVATION HOUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Stiftere: IH I AF 2000 ApS, HGA-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)