Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Peter Hansen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Bent Frederik Strøm Hæstrup(virk.: 18) | 22,22 % | 27,78 % | 27,78 % | 44,44 % |
Kim Ulmer Koldby(virk.: 10) | 10,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 50,00 % |
Hans Henrik Rasmus Tholstrup(virk.: 8) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 87,50 % |
Jørgen Kastrup(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 42,86 % |
Leif Freddy Jensen(virk.: 26) | 11,54 % | 11,54 % | 19,23 % | 34,62 % |
Povl Jacobsen(virk.: 3) | 33,33 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Jan Chan Jensen(virk.: 7) | 28,57 % | 85,71 % | 85,71 % | 85,71 % |
Amy Chan Jensen(virk.: 3) | 0 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Pct. | 14,56 % | 24,27 % | 28,16 % | 44,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Povl Jacobsen | ||
Kim Ulmer Koldby | 13.09.2012 | Lysskovvej 1, 3060 Espergærde |
Jan Chan Jensen | ||
Amy Chan Jensen | 04.03.2013 | Egehegnet 161, 2850 Nærum |
Leif Freddy Jensen | 10.07.2014 | Egehegnet 161, 2850 Nærum |
Hans Henrik Rasmus Tholstrup |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.05.2001 | 2,05 (km) | Rosenborggade 3, 1130 København K | Suomisvej 3, 1927 Frederiksberg C |
21.03.2002 | 0,32 (km) | Suomisvej 3, 1927 Frederiksberg C | Julius Thomsens Gade 14, 1632 København V |
24.09.2002 | 14,15 (km) | Julius Thomsens Gade 14, 1632 København V | Nærum Vænge 116, 2850 Nærum |
07.02.2005 | 5,91 (km) | Nærum Vænge 116, 2850 Nærum | Lyacvej 1, 2800 Kgs.Lyngby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 02.05.2001 (4486 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tove Willemann | 41232293 |
TOVE` S REGNSKABSSERVICE TOVE M BJERRUM | 15663200 |
TOVGAARD HOLDING ApS | 29169721 |
Tovgaard Service | 35508562 |
Tovholder.nu | 27389104 |
Tovi ApS | 38194186 |
Tovid Consult | 35100679 |
Tovitec ApS | 38194186 |
Tovivo | 35007288 |
Tovmanden v/Christen Færch Christensen | 26076501 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Peter Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 |
Bent Frederik Strøm Hæstrup(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Kim Ulmer Koldby(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Hans Henrik Rasmus Tholstrup(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Jørgen Kastrup(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Leif Freddy Jensen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Povl Jacobsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jan Chan Jensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Amy Chan Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 45 % | 32 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Peter Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 2 | 1 | 0 |
Bent Frederik Strøm Hæstrup(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 4 | 3 | 0 |
Kim Ulmer Koldby(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 2 | 0 |
Hans Henrik Rasmus Tholstrup(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 1 | 3 |
Jørgen Kastrup(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 6 | 0 | 0 |
Leif Freddy Jensen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 7 | 0 | 1 |
Povl Jacobsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jan Chan Jensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 0 | 0 |
Amy Chan Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 80 | 36 | 7 | 5 |
Pct. | 63 % | 28 % | 5 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |