Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Erik Jensen | 02.01.2001 | |
Henrik Steen Jensen | 02.01.2001 | |
Steffen Ebdrup | 02.01.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Claudio HoldCo A/S (CVR 38205072) | NORMAL | 17.01.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (CVR 51452313) | 19.12.2008 | 17.01.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
CHEW TECH I/S (CVR 29935254) | SLETTET | 29.09.2006 | 11.02.2010 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |