Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundshøj 16, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: michael.arnstedt@privat.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1264 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Direktion: Peter Michael Christian Arnstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundshøj 16, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenholm Alle 24, 2820 Gentofte (offentliggjort 2004-08-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.arnstedt@privat.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenholm Alle 24, 2820 Gentofte (offentliggjort 2004-08-10)
Den 2004-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gamlehave Alle 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gamlehave Alle 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Direktion: Peter Michael Christian Arnstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, kapitalandele mv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 tilføjes Vedtægter: 2001-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1264 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)