Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebækengen 6, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Bestyrelse: Rikke Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Jesper Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1257 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebækengen 6, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-30 tilføjes Bestyrelse: Rikke Lind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Direktion: Jesper Lind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i jord og ejendomme, entreprenørvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Vedtægter: 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1257 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)