Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Lykkeberg Nielsen | 02.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Munk Jensen | 15.01.2016 | 02.01.2023 | direktør |
Torben Møller Madsen | 03.02.2014 | 15.01.2016 | direktør |
Egil Ebbe Nielsen | 01.01.2011 | 03.02.2014 | direktør |
Ole Børge Nielsen | 01.12.2009 | 01.01.2011 | direktør |
Jens Munk Jensen | 01.07.2005 | 01.12.2009 | adm. dir |
Ole Børge Nielsen | 19.05.1969 | 01.07.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Lykkeberg Nielsen | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munk Jensen | 02.01.2023 | formand |
Hans Casper Nielsen | 30.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Munk Jensen | 15.01.2016 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Chris Lykkeberg Nielsen | 15.01.2016 | 01.01.2023 | formand |
Kasper Kåre Andersen | 25.09.2013 | 10.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Sørensen | 25.09.2013 | 10.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Egil Ebbe Nielsen | 25.09.2013 | 08.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Egil Ebbe Nielsen | 01.01.2011 | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Munk Jensen | 01.12.2009 | 14.01.2016 | formand |
Ole Børge Nielsen | 01.12.2009 | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kent Kragh | 13.10.2006 | 01.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Chris Lykkeberg Nielsen | 25.02.2005 | 14.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Aage Hansen | 15.10.1993 | 13.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Willy Mandrup Rasmussen | 19.05.1969 | 15.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lausten Hjorth | 19.05.1969 | 14.12.1990 | bestyrelsesmedlem |