Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansholmsvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: tgj@gefion.nu (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansholmsvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristiansholmsvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristiansholmsvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2008-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-08-06 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2008-08-05 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: tgj@gefion.nu (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2008-08-06 tilføjes Navne: Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2008-08-05 fjernes Navne: Registreret Revisionsvirksomhed Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-17 tilføjes Navne: Registreret Revisionsvirksomhed Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund jensen (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-16 fjernes Navne: Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: center@sus-lbf.dk (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marinebuen 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Refsnæsvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-08-13 tilføjes Navne: Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2001-08-12 fjernes Navne: Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2001-08-13)
Den 2001-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: center@sus-lbf.dk (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refsnæsvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Interessenter: Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: Susålandets Revisionskontor v/Torben Gundlund Jensen (offentliggjort 2001-08-13)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-01-22)