Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Steensgaard Søgaard | 21.09.2015 | direktør |
Mikael Yde Søgaard | 21.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Skaarup Søgaard | 26.02.2010 | 21.09.2015 | direktør |
Henning Skaarup Søgaard | 09.10.1981 | 21.09.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inge Steensgaard Søgaard | 25.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Gry Helen Skjæveland Søgaard | 25.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Martin Steensgaard Søgaard | 27.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Yde Søgaard | 27.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bent Skaarup Søgaard | 09.10.1981 | bestyrelsesmedlem |
Henning Skaarup Søgaard | 09.10.1981 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Marie Bukke Jakobsen | 09.10.1981 | 25.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ella Nørbjerg Søgaard | 09.10.1981 | 25.04.2016 | bestyrelsesmedlem |