Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 7, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 12, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-19 tilføjes Direktion: John Holger Adamsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 12, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Tina.hetting@live.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: mikkelhetting@youmail.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-16 tilføjes Vedtægter: 2020-07-16 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Reelle ejere: Tina Hetting, Mikael Hans Andranik Hetting (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Legale ejere: Mikael Hans Andranik Hetting (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 251, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2016-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkelhetting@youmail.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-07-01 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive, vejlede, udarbejde strategier, planer for etablerede samt nystartede virksomheder. Selskabet skal især beskæftige sig med finansielle transaktioner, opbygge ideer, idegrundlag indenfor bygge- og industrivirksomheder. Herudover generelt handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-20 tilføjes Navne: ØRESUNDSHØJ MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-06-19 fjernes Navne: ØRESUNDSHØJ BYG ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-20 tilføjes Vedtægter: 2014-06-20 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystparken 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-07-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Legale ejere: Mikael Hans Andranik Hetting (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2011-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystparken 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2011-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 19, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-10-08)
Den 2011-06-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SRSR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 19, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-10-08)
Den 2010-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-05-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2001-03-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-05-18)
Den 2007-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundshøj 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-05-12 tilføjes Direktion: Mikael Hans Andranik Hetting (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2005-05-12 tilføjes Navne: ØRESUNDSHØJ BYG ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2005-05-11 fjernes Navne: MICROPAY SYSTEMS ApS (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2005-05-12 fjernes Bestyrelse: Michel Lars Marksø (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2000-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundshøj 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2000-12-22 tilføjes Bestyrelse: Michel Lars Marksø (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel bortset fra butikshandel (offentliggjort 2001-03-22)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Legale ejere: ØRESUNDSHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2000-12-22 tilføjes Navne: MICROPAY SYSTEMS ApS (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2000-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2000-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2000-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Stiftere: ØRESUND SCIENCE PARKS A/S, Mikael Hans Andranik Hetting, Michel Lars Marksø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2000-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)