Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Fjeldsøe | 04.01.2001 | 20.12.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Mønster Olesen | 28.02.2008 | 25.03.2009 | bestyrelse |
Olav Fjeldsøe | 04.03.2004 | 20.09.2008 | formand |
Allan Bundgaard Sund | 04.03.2004 | 28.02.2008 | bestyrelse |
Peter Fjeldsøe | 04.01.2001 | 25.03.2009 | bestyrelse |
Palle Bo Stærmose | 04.01.2001 | 13.04.2004 | bestyrelse |