Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-24 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, foretage investering og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 tilføjes Vedtægter: 2012-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ll. Sct. Mikkels Gade 15, 3. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ll. Sct. Mikkels Gade 15, 3. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2001-05-21)
Den 2001-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 tilføjes Direktion: Karsten Lindberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 tilføjes Navne: K. LINDBERG VIBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-15)
Den 2001-05-02 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4188 (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2001-05-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Lindberg (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4188 (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Lindberg (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)