Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 50, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-28 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Hjemmeside: www.kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: post@kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Legale ejere: Søren Truelsen, Gert Erland Jensen, Finn Svenning Rasmussen, Karin Gunilla Larborn, Steen Vierø Petersen, Christian Stangegaard (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Navne: MOMENTUM INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes ObligatoriskEmail: post@kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Stiftere: Søren Truelsen, Steen Vierø Petersen, Karin Gunilla Larborn, Gert Erland Jensen, Finn Svenning Rasmussen, Christian Stangegaard (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 50, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Hjemmeside: www.kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: post@kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes ObligatoriskEmail: post@kadvokat.dk (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Gert Erland Jensen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Søren Truelsen (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindeengen 20, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive dansk og international investeringsvirksomhed, herunder i fast ejendom (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindeengen 20, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindeengen 20, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2010-01-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-20 tilføjes Direktion: Søren Truelsen (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2006-02-20 fjernes Direktion: Finn Svenning Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-11 tilføjes Revisor: Flemming Hansen (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2005-04-11 fjernes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindeengen 20, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-28 tilføjes Bestyrelse: Gert Erland Jensen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2000-12-28 tilføjes Direktion: Finn Svenning Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-28 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Legale ejere: Søren Truelsen, Gert Erland Jensen, Finn Svenning Rasmussen, Karin Gunilla Larborn, Steen Vierø Petersen, Christian Stangegaard (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Navne: MOMENTUM INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Revisor: Thomas Boelt Barslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 tilføjes Stiftere: Søren Truelsen, Steen Vierø Petersen, Karin Gunilla Larborn, Gert Erland Jensen, Finn Svenning Rasmussen, Christian Stangegaard (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2000-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)