Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevejen 82, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Direktion: Niels Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Navne: NOH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevejen 82, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 82, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 82, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2001-07-20)
Den 2001-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-28 tilføjes Direktion: Niels Otto Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 tilføjes Navne: NOH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 fjernes Navne: VICH 6215 ApS (offentliggjort 2001-01-10)
Den 2001-06-28 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-28 tilføjes Vedtægter: 2001-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: VICH 6215 ApS (offentliggjort 2001-01-10)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)