Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Agustina Daroqui (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Navne: DANISH ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-10-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2018-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-03 fjernes Direktion: Eduardo Baviera (direktion) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-12 tilføjes Direktion: Eduardo Baviera (direktion) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2011-07-12 fjernes Direktion: Ole Meier Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Ole Meier Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Direktion: Hanh Hong Pham (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2011-02-25 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Direktion: Hanh Hong Pham (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 fjernes Direktion: Karina Wulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Direktion: Karina Wulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Direktion: Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 tilføjes Legale ejere: Agustina Daroqui (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Jochem van Rijn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingaktiviteter, finansierings- og investeringsvirkomhed i andre selskaber. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Vedtægter: 2006-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Jochem van Rijn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2001-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-14 tilføjes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-14 tilføjes Navne: DANISH ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2001-01-13 fjernes Navne: VICH-M 5188 ApS (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2001-01-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-14 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: VICH-M 5188 ApS (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)