Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Brock | 01.05.2001 | 18.06.2007 | direktion |
Jakob Erland Rostbøll | 31.10.2000 | 01.05.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Sigurd Brock | 01.08.2002 | 01.11.2004 | formand |
Søren Brock | 01.01.2002 | 01.08.2002 | bestyrelse |
Jakob Erland Rostbøll | 01.05.2001 | 01.08.2002 | bestyrelse |
Roberto Luigi Romolo Betti | 31.10.2000 | 01.11.2004 | bestyrelse |
Henning Bech Frederiksen | 31.10.2000 | 01.08.2002 | bestyrelse |
Niels Steinø | 31.10.2000 | 01.05.2001 | bestyrelse |
Søren Brock | 31.10.2000 | 01.05.2001 | bestyrelse |