Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 4, 4171 Glumsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Direktion: Ib Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Navne: SUSÅ SMEDE & VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Revisor: SKATTEREVISORERNE. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 4, 4171 Glumsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 4, 4171 Glumsø (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-14 fjernes Direktion: Johnny Hageskov Kjellegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præsteengen 4, 4171 Glumsø (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2001-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Direktion: Johnny Hageskov Kjellegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er smede- og VVS-arbejde samt investering samt deraf afledet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Navne: SUSÅ SMEDE & VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-26 fjernes Navne: SCSK 5654 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Revisor: SKATTEREVISORERNE. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Vedtægter: 2001-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: SCSK 5654 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)