Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ellegaard | 31.05.2013 | 13.08.2014 | adm. dir |
Steen Damsgård Pedersen | 26.11.2009 | 31.05.2013 | adm. dir |
Leon Giessing Sørensen | 28.11.2008 | 26.11.2009 | adm. dir |
Morten Balsby | 19.06.2001 | 24.11.2006 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.01.2001 | 19.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Carlsson | 13.01.2012 | 13.08.2014 | bestyrelse |
Leon Giessing Sørensen | 26.11.2009 | 13.08.2014 | formand |
Erik Roger Gunnar Larsson | 28.11.2008 | 13.01.2012 | bestyrelse |
Steen Damsgård Pedersen | 24.11.2006 | 13.08.2014 | bestyrelse |
Jørgen Christensen | 24.11.2006 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Lene Bork Lauritzen | 24.11.2006 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Poul Bjerregaard Olesen | 24.11.2006 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Erik Stensig Poulsen | 24.11.2006 | 28.11.2008 | formand |
Jens Peter Børsting | 09.06.2005 | 24.11.2006 | bestyrelse |
Jens Pasgård | 07.06.2005 | 08.06.2005 | formand |
Anders Nikolaj Balsby | 19.06.2001 | 24.11.2006 | bestyrelse |
Jesper Balsby | 19.06.2001 | 24.11.2006 | bestyrelse |
Morten Balsby | 19.06.2001 | 24.11.2006 | bestyrelse |
Leif Hansen | 19.06.2001 | 08.06.2005 | bestyrelse |
Carsten Egedal | 19.06.2001 | 08.06.2005 | bestyrelse |
Vagner Jensen | 19.06.2001 | 07.06.2005 | formand |
Steen Schierbeck | 01.01.2001 | 19.06.2001 | bestyrelse |
Britta Madsen | 01.01.2001 | 19.06.2001 | bestyrelse |
Vera Lykkesborg Petersen | 01.01.2001 | 19.06.2001 | bestyrelse |