Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Olsen | 10.11.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torkild Rasmussen | 03.02.2004 | 06.02.2019 | direktion |
Jørgen Olsen | 25.03.1970 | 03.02.2004 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Elisabeth Kruse Andersen | 16.05.2013 | bestyrelse |
Preben Magnus Meldgaard | 24.11.1995 | bestyrelse |
Gert Olsen | 25.03.1970 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Grønvad Larsen | 14.08.2008 | 16.05.2013 | bestyrelse |
Torkild Rasmussen | 03.02.2004 | 06.02.2019 | bestyrelse |
Brian Dam Sørensen | 17.03.1999 | 14.08.2008 | bestyrelse |
Per Vejlby | 24.11.1995 | 17.03.1999 | bestyrelse |
Jørgen Olsen | 25.03.1970 | 21.06.2021 | bestyrelse |
Gitte Lund Jensen | 25.03.1970 | 03.02.2004 | bestyrelse |
Ketti Lund Olsen | 25.03.1970 | 18.06.1994 | bestyrelse |
Jørn Cato Nielsen | 25.03.1970 | 20.08.1991 | bestyrelse |