Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Michael Skotte Tietgen | 01.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Stadil Pinstrup | 01.02.2021 | 01.02.2021 | direktør |
Søren Stoltenberg Vilmand | 01.01.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
Henrik Alifas Nielsen | 01.01.2021 | 01.01.2021 | direktør |
Henrik Alifas Nielsen | 21.10.2018 | 31.12.2020 | adm. dir |
Henrik Solkær | 01.01.2016 | 22.10.2018 | adm. dir |
Henrik Søgård Sørensen | 01.10.2012 | 01.01.2016 | direktør |
Jan Michael Nielsen | 01.04.2008 | 01.10.2012 | adm. dir |
Hanne Østergaard Nielsen | 31.05.2007 | 31.03.2008 | adm. dir |
Henrik Seest | 08.05.2002 | 25.05.2007 | direktør |
Hanne Østergaard Nielsen | 01.01.2002 | 08.05.2002 | direktør |
Henrik Søgård Sørensen | 27.06.2001 | 31.12.2001 | direktør |
Steen Schierbeck | 01.01.2001 | 27.06.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Østergaard Nielsen | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Skotte Tietgen | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Stoltenberg Vilmand | 01.12.2022 | formand |
Charlotte Kirsten Johannsen | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anette Milton Nielsen | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Secher Rasmussen | 01.12.2022 | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kessy | 08.07.2022 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jörg Baumgart | 08.07.2022 | 30.11.2022 | formand |
Søren Stoltenberg Vilmand | 12.04.2021 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Stadil Pinstrup | 12.04.2021 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Skammelsen | 12.04.2021 | 12.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Alifas Nielsen | 22.11.2018 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Bent Bøje Christiansen | 27.10.2017 | 30.11.2022 | suppleant |
Morten Secher Rasmussen | 27.10.2017 | 12.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Østergaard Nielsen | 01.10.2016 | 12.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Munch-Nielsen Sønderup | 01.10.2016 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Solkær | 01.01.2016 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Søgård Sørensen | 20.06.2014 | 01.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mette Nikoline Lei | 20.06.2014 | 01.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Brian Qvist Sørensen | 20.06.2014 | 01.10.2016 | formand |
Henrik Solkær | 01.10.2012 | 20.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nielsen | 01.10.2012 | 20.06.2014 | formand |
Flemming Nielsen | 01.10.2012 | 20.06.2014 | næstformand |
Jens Stenbæk | 11.04.2012 | 01.10.2012 | formand |
Carl Richard Christensen | 11.04.2012 | 01.10.2012 | næstformand |
Niels Rolskov | 24.01.2012 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Vestergaard Jørgensen | 05.07.2010 | 23.04.2013 | suppleant |
Amira Øblom Poulsen | 28.05.2010 | 24.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bach Nielsen | 27.04.2010 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jorun Lystad Bech | 27.04.2010 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Hovmand | 27.04.2010 | 01.10.2012 | suppleant |
Marianne Wessmann | 27.04.2010 | 01.10.2012 | suppleant |
Carsten Lerbak Adelskov | 27.04.2010 | 01.10.2012 | suppleant |
Flemming Christensen | 27.04.2010 | 01.10.2012 | suppleant |
Kirsten Rask | 27.04.2010 | 01.10.2012 | suppleant |
Helle Qvade Patti | 14.04.2010 | 27.10.2017 | suppleant |
Litha Henriette Møller | 14.04.2010 | 27.10.2017 | suppleant |
Litha Henriette Møller | 14.04.2010 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Jensen | 03.06.2009 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mette Wigand Bode | 03.06.2009 | 05.07.2010 | suppleant |
Hans Jørgen Holm | 25.05.2007 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Kamp | 25.05.2007 | 27.04.2010 | formand |
Ingrid Pedersen | 22.05.2007 | 14.04.2010 | suppleant |
Evan Lynnerup Olesen | 01.03.2007 | 14.04.2010 | suppleant |
Mads Bo Keis Andersen | 30.01.2007 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Ellen Bauer | 05.01.2007 | 05.07.2010 | suppleant |
Per Hovmand | 05.01.2007 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mikael Mogensen | 01.01.2007 | 14.04.2010 | suppleant |
Dorte Vestergaard Jørgensen | 01.01.2006 | 28.05.2010 | suppleant |
Kirsten Bodil Sørensen | 16.08.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Kai Olav Svendsen | 08.05.2002 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen | 08.05.2002 | 03.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Pedersen | 08.05.2002 | 25.05.2007 | formand |
Torben Eigild Hansen | 08.05.2002 | 01.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anne Grethe Hansen | 08.05.2002 | 01.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Knud Dueled | 08.05.2002 | 01.01.2007 | næstformand |
John Christian Danielsen | 08.05.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Jane Susanne Jørgensen | 08.05.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Jette Elly Petersen | 08.05.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Bengt Theodor Lang | 08.05.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Doris Bente Nielsen | 08.05.2002 | 01.01.2006 | suppleant |
Hanne Østergaard Nielsen | 27.06.2001 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard | 27.06.2001 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Bondegaard Madsen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Majken Birgitte Olsen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Bodil Sørensen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Maria Elisabeth Jakobsen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Willi Lindgren Eliasen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | formand |
Børge Møller | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Anders Møller | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Mogens Andreasen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Mads Bo Keis Andersen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Frank Rørbeck Mathiassen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Hanne Pallisgaard Bagge | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Søster Elene Munkholm | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Helle Qvade Patti | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Hanne Lykke Hansen | 27.06.2001 | 08.05.2002 | suppleant |
Steen Schierbeck | 01.01.2001 | 27.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Britta Madsen | 01.01.2001 | 27.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Vera Lykkesborg Petersen | 01.01.2001 | 27.06.2001 | bestyrelsesmedlem |