Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COACHERS ApS. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2019-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Fenerum ApS. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fenerum ApS. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alleen 82, 2. mf., 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Alleen 82, 2. mf., 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-04 tilføjes Vedtægter: 2017-10-04 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-04 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-26 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-06-26 fjernes Revisor: LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alleen 82, 2. mf., 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-08-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-21 tilføjes Revisor: LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2015-10-21 fjernes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-09-08 tilføjes Legale ejere: Preben Bjørnkær Braagaard (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2012-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Plantagen 56, 8700 Horsens (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-16 tilføjes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2011-06-16 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagen 56, 8700 Horsens (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrestrandsgade 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrestrandsgade 36, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 91, 2791 Dragør (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2009-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingselskab samt at erhverve og udnytte immaterielle rettigheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-06 tilføjes Vedtægter: 2009-08-06 (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-27 tilføjes Revisor: TS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 fjernes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 91, 2791 Dragør (offentliggjort 2005-11-03)
Den 2005-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, st. th., 1950 Frederiksberg C (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-08-20 tilføjes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, st. th., 1950 Frederiksberg C (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2003-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 102, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2002-03-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2002-03-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 102, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2001-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Direktion: Preben Bjørnkær Braagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Navne: BRAAGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2001-07-03)
Den 2001-05-28 fjernes Navne: SCSK 5618 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: SCSK 5618 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Bjørnkær Braagaard (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-03)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)