Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af investeringsvirksomhed, besiddelse af kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Vedtægter: 2013-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Flodgaard Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjeverskov Alle 47, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2011-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkærsvej 81, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2007-11-20 tilføjes Bestyrelse: Frank Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Bestyrelse: Janne Marthal Krogh Lukassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: Harry Fussing Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Bestyrelse: Janne Marthal Krogh Lukassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 fjernes Bestyrelse: Poul Fjeldberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkærsvej 81, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-10-31)
Den 2006-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 26, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2005-03-31)
Den 2005-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 26, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2005-03-31)
Den 2005-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkærsvej 81, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2001-01-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2001-01-03 tilføjes Legale ejere: Henning Lukassen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-01-03 tilføjes Reelle ejere: Henning Lukassen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2000-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkærsvej 81, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Fjeldberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Direktion: Henning Lukassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Navne: J.H. HOLDING, HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2001-01-03)
Den 2000-12-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Revisor: Harry Fussing Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Stiftere: Henning Lukassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-03)
Den 2000-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)