Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Interessenter | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask |
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kostskolevej 5, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Sloth Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-15 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: metsto@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Kim Risvad, Søren Pedersen, Jens Peter Sloth Jørgensen, Jørgen Vieth, Preben Cavling Jensen, Stig Christiansen, Henry Sletbak (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Navne: K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-11-02 fjernes Interessenter: INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejerlejlighed nr. 3 matr.nr. 18dr Ballerup by, Ballerup beliggende Industriparken 22C, 2750 Ballerup. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-08-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kostskolevej 5, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: metsto@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@newsec.dk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: Bogholderi@datea.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Bogholderi@datea.dk (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-04-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vieth (formand) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen beliggende: Industriparken 20-32, 2750 Ballerup Matr. nr. 18 dr, Ballerup By, Ballerup Ejerlejlighed nr. 3 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skarrildvej 8, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-02-28)
Den 2011-09-14 tilføjes Bestyrelse: Stig Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2011-09-14 fjernes Bestyrelse: Henry Sletbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Kim Risvad, Søren Pedersen, Jens Peter Sloth Jørgensen, Jørgen Vieth, Preben Cavling Jensen, Stig Christiansen, Henry Sletbak (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-20 tilføjes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2009-04-20 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-24 tilføjes Bestyrelse: Henry Sletbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-10-29)
Den 2001-10-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-10-29)
Den 2001-10-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2001-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarrildvej 8, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-02-28)
Den 2001-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-15 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2000-12-15 tilføjes Interessenter: INDUSTRIPARKEN II, 2000 ApS (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2000-12-15 tilføjes Navne: K/S INDUSTRIPARKEN II, BALLERUP (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)