Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Bestyrelse: Ivan Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 fjernes Direktion: Frank Richter Brandt Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 fjernes Navne: NETHOLIDAY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Stiftere: TURNPOINT HOLDING ApS, CHECK POINT TRAVEL DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Ivan Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Frank Richter Brandt Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2001-06-11)
Den 2007-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 45, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 tilføjes Bestyrelse: Frank Richter Brandt Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rejsebureau, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Revisor: Christian Egon Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Vedtægter: 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Navne: NETHOLIDAY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Navne: NETHOLIDAY ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: NETHOLIDAY ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 tilføjes Stiftere: TURNPOINT HOLDING ApS, CHECK POINT TRAVEL DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 45, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Frank Richter Brandt Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2001-06-11)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: Christian Egon Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)