Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Eriksen | 08.12.2000 | 27.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Clausen | 02.01.2023 | 27.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Scotwin | 02.01.2023 | 27.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Strandbygaard | 02.01.2023 | 27.09.2023 | formand |
Mads Daniel Lindbjerg Kristensen | 02.07.2010 | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Eriksen | 08.12.2000 | 27.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jette Clausen | 08.12.2000 | 01.01.2023 | formand |
Finn Korshøj | 08.12.2000 | 02.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henry Emil Korshøj | 08.12.2000 | 10.04.2001 | formand |