Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-05-11 fjernes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-17 tilføjes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2014-09-17 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: LMO RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Revisor: LMO RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT HUNDEBØLL V/KURT HUNDEBØLL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Vedtægter: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervang 4, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 tilføjes Direktion: Knud Erik Drejer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Drejer Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2000-12-19 tilføjes Navne: KEDN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-12-19 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Drejer Nielsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2000-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2000-12-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT HUNDEBØLL V/KURT HUNDEBØLL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Stiftere: Knud Erik Drejer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)