Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledalen 2, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessevej 7, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: CBK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-23 tilføjes Revisor: CBK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: CBK Revision, registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: CBK Revision, registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Revisor: B BASTIAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessevej 7, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2002-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 8, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvej 8, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Susanne Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Poulsen, Ole Jan Poulsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: SOP HOLDING ApS (offentliggjort 2001-01-04)
Den 2000-12-01 tilføjes Reelle ejere: Susanne Poulsen, Ole Jan Poulsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: B BASTIAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Stiftere: Susanne Poulsen, Ole Jan Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-04)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)