Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sibberupvej 9, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 61, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Johnny Johan Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Direktion: Preben Evan Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Johan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: Preben Evan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Johan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Preben Evan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jjentreprise@godmail.dk (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Direktion: Preben Evan Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2019-12-23 fjernes Direktion: Kenneth Malmqvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 tilføjes Direktion: Kenneth Malmqvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2016-10-11 fjernes Direktion: Johnny Johan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 61, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2016-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyttemestervej 24, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-20 tilføjes Direktion: Johnny Johan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-20 fjernes Direktion: Nicki Malmqvist Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: Preben Evan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Evan Jensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service virksomhed indenfor industri, autobranchen samt at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 tilføjes Vedtægter: 2012-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-06 fjernes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2011-11-07 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2011-11-07 tilføjes Direktion: Nicki Malmqvist Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-07 fjernes Direktion: Johnny Johan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-07 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2011-11-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-10-21)
Den 2010-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-10-21)
Den 2010-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyttemestervej 24, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2010-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fodbygårdsvej 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-02-01 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 fjernes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fodbygårdsvej 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fodbygårdsvej 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fodbygårdsvej 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 3, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 3, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Binavne: J.J. JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Direktion: Johnny Johan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Navne: J.J. JENSEN INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Stiftere: Johnny Johan Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)