Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2007-07-03 fjernes Binavne: SKJOLD ERHVERV A/S, SKJOLD BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 fjernes Navne: BOLDKLUBBEN SKJOLD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Stiftere: Tommie Rieland, Thomas Hjælm Jensen, Thomas Christensen, Michael Knudsen, Henrik From Olsen, Flemming Hjælm Jensen, Diana Andersen, Claus Jørgen Fogde, Carsten Tornbo, Anette Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 fjernes Direktion: Poul-Erik Engell Høyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive professionel fodbold og basketball (idræt) og anden hermed forbunden virksomhed, herunder handel, cafédrift, service og investering, der kan ske i forening med professionel fodbold og basketball (idræt). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 tilføjes Vedtægter: 2006-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Direktion: Jørgen Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: bkskjold@get2net.dk (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-10-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Uldall Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 fjernes Bestyrelse: Niels Ebbe Valdal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Direktion: Poul-Erik Engell Høyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: bkskjold@get2net.dk (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Direktion: Carsten Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Bonnerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Direktion: Carsten Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: bkskjold@get2net.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-04 tilføjes Direktion: Jørgen Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-04 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bkskjold@get2net.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2000-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Bestyrelse: Kurt Bonnerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Binavne: SKJOLD ERHVERV A/S, SKJOLD BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 905.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Navne: BOLDKLUBBEN SKJOLD A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Stiftere: Tommie Rieland, Thomas Hjælm Jensen, Thomas Christensen, Michael Knudsen, Henrik From Olsen, Flemming Hjælm Jensen, Diana Andersen, Claus Jørgen Fogde, Carsten Tornbo, Anette Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)