Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Gert Nielsen | 07.06.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Widar Jensen | 06.09.2002 | 04.06.2003 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 13.12.2000 | 07.06.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Wentzel Bohn-Willeberg | 05.01.2011 | 28.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Schou | 16.10.2008 | 28.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anna Lise Dam Larsen | 16.10.2008 | 28.10.2013 | formand |
Karin Gert Nielsen | 16.10.2008 | 05.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ejvin Lund Pedersen | 16.10.2008 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Peschardt | 04.06.2003 | 16.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Widar Jensen | 06.09.2002 | 04.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Oddvar Sivertsen | 06.09.2002 | 04.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Schou | 04.06.2002 | 16.12.2004 | formand |
Karin Gert Nielsen | 07.06.2001 | 16.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Arsæll Hardarson | 07.06.2001 | 04.06.2002 | bestyrelsesmedlem |