Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Westergård-Nielsen | 31.01.2002 | 27.06.2022 | direktør |
Dennis Andersen | 31.01.2002 | 27.06.2022 | direktør |
Bo Helligsøe | 15.05.2001 | 27.06.2022 | direktør |
Jørn Nielsen | 15.05.2001 | 31.01.2002 | direktør |
Carsten Lykke | 15.05.2001 | 31.01.2002 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 13.12.2000 | 15.05.2001 | direktør |