Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Dekret | xbrl | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-28 fjernes Direktion: Finn Klarskov Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-28 fjernes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-24 tilføjes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Legale ejere: Jensen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-23 fjernes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 tilføjes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-23 fjernes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-22 fjernes Bestyrelse: Jens Hørby Jensen (formand) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-30 Statstidende Dekret
Den 2022-03-14 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-03-14 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-24 tilføjes Binavne: AG Transport ApS, AG Lager og Transport ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-23 fjernes Binavne: AG LAGERHOTEL ApS, AG LAGER OG TRANSPORTCENTER ApS, HENRIK EEG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-07-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Hørby Jensen (formand) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-07-15 tilføjes Vedtægter: 2020-07-15 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-07-15 fjernes Direktion: Janet Nedergaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS, Jensen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen, Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-21 tilføjes Direktion: Janet Nedergaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Henrik Eeg (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Henrik Eeg Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Eeg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-06 tilføjes Binavne: HENRIK EEG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Binavne: AG Transport ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-05 fjernes Binavne: AG Transport ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-04 fjernes Binavne: Henrik Eeg Transport ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Binavne: Henrik Eeg Transport ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-11-29 tilføjes Direktion: Henrik Eeg (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-11-29 tilføjes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS, Henrik Eeg Holding ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 tilføjes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen, Henrik Eeg (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-11-28 fjernes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: CBN Finans (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri og udføre hermed forbundne opgaver, herunder transport og opbevaring af gods. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Legale ejere: AG HILLERØD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Reelle ejere: Janet Nedergaard Henriksen, Finn Klarskov Henriksen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2001-07-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-11 tilføjes Direktion: Finn Klarskov Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2005-10-11 fjernes Direktion: Janet Nedergaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2001-07-06)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 197, 3400 Hillerød (offentliggjort 2001-06-20)
Den 2001-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 tilføjes Direktion: Janet Nedergaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-03 tilføjes Navne: AG LAGERCENTER ApS (offentliggjort 2001-06-20)
Den 2001-05-02 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4169 (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2001-05-03 tilføjes Revisor: CBN Finans (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Binavne: AG LAGERHOTEL ApS, AG LAGER OG TRANSPORTCENTER ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2000-12-13 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4169 (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-12-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-01)