Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Erik Burgaard (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-15 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: PBH 22.356 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Navne: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Reelle ejere: Erik Burgaard, Inge Marianne Burgaard (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Stiftere: PBH 22.356 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-27 tilføjes Direktion: Erik Burgaard (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-27 fjernes Direktion: Anders Christian Worsøe Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-27 tilføjes Reelle ejere: Erik Burgaard, Inge Marianne Burgaard (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-27 fjernes Reelle ejere: Anders Christian Worsøe Mogensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af finansielle aktiver samt udføre serviceydelser. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration af finansielle aktiver i form af værdipapirer og leasingkontrakter. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 fjernes Hjemmeside: www.revisionsselskabet.com (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2011-08-11 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2011-08-10 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2011-05-27 tilføjes Navne: PBH 22.357 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2011-05-26 fjernes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 15/12 2000 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Hjemmeside: www.revisionsselskabet.com (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2011-01-31 fjernes Hjemmeside: www.revisiondaugaard.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-04-14 tilføjes Hjemmeside: www.revisiondaugaard.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-28 tilføjes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 6, 8721 Daugård (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Revisor: A/G REVISION, REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Revisor: Anni Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 6, 8721 Daugård (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-15 tilføjes Direktion: Anders Christian Worsøe Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-15 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2000-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Legale ejere: PBH 22.356 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 15/12 2000 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2000-12-22)
Den 2000-12-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Worsøe Mogensen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2000-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Revisor: Anni Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 tilføjes Stiftere: PBH 22.356 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2000-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)