Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasch Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Direktion: Jesper Rasch Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-27 fjernes Navne: BUSHOTEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Stiftere: HANDYBUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-01-29 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Bestyrelse: Susanne Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 fjernes Bestyrelse: Claus Kølsen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Bestyrelse: Sven Ebbe Rasch Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 fjernes Bestyrelse: Søren Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Uttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 1, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Uttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Direktion: Jesper Rasch Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af buskørsel og serviceydelser i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Navne: BUSHOTEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Stiftere: HANDYBUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller ad den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Vedtægter: 2000-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)