Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Boris Fleggaard | 20.08.2007 | 25.06.2008 | direktion |
Jens Klavsen | 20.08.2007 | 25.06.2008 | direktion |
Morten Jespersen | 05.02.2001 | 20.08.2007 | direktion |
Erik John Peschardt | 05.02.2001 | 20.08.2007 | direktion |
Helle Freundlich Andersen | 01.12.2000 | 05.02.2001 | direktion |