Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 98, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 fjernes Navne: SELSKABET AF 1.8.2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Revisor: KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Stiftere: Kenneth Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Direktion: Kenneth Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-10 fjernes Binavne: ADVOKATHUSET, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sensommervej 98, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive advokatvirksomhed og herunder eje anparter i Selskabet af 1.8.2002 ApS samt eje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Navne: SELSKABET AF 1.8.2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Vedtægter: 2002-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 fjernes Navne: ADVOKATFIRMAET KENNETH PILEMANN ApS (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Binavne: ADVOKATHUSET, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Direktion: Kenneth Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Navne: ADVOKATFIRMAET KENNETH PILEMANN ApS (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Revisor: KJELD LINNEBJERG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Stiftere: Kenneth Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)