Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Marcel G. Noteboom | 15.06.2021 | direktør |
Mats Olof Holmberg | 15.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Marcel G. Noteboom | 12.09.2019 | 27.04.2021 | adm. dir |
Mats Holmberg | 22.06.2018 | 27.04.2021 | direktør |
Nigel John Mansford | 22.06.2018 | 12.09.2019 | adm. dir |
Julian Hedley Tompkins | 26.11.2013 | 22.06.2018 | direktør |
Clare Jane Bates | 26.11.2013 | 08.08.2016 | direktør |
Anna-Maria Helena Nyrén | 12.06.2013 | 22.06.2018 | adm. dir |
Samantha Corbin | 03.01.2013 | 26.11.2013 | direktør |
Graham McIntosh | 03.01.2013 | 26.11.2013 | direktør |
Karsten Sternberg | 22.12.2011 | 03.01.2013 | direktør |
Frank Bauer | 31.01.2011 | 22.12.2011 | direktør |
Reto Fluckiger | 24.02.2010 | 03.01.2013 | direktør |
Maira Helene Wiorek | 16.03.2009 | 24.02.2010 | direktør |
Sven Göran Ingemar Olsson | 09.03.2009 | 31.08.2010 | direktør |
Bertil Michael Sjödin | 04.04.2008 | 19.02.2009 | direktør |
Tom Zehngraff | 01.12.2002 | 12.06.2013 | adm. dir |
Anna Mari Persson Nielsen | 01.05.2002 | 01.12.2002 | direktør |
Lone Juul Darket | 17.04.2001 | 30.04.2002 | adm. dir |
Tomas Guinchard | 22.12.2000 | 04.04.2008 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.12.2000 | 22.12.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benjamin Rapp | 15.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bernard O'Leary | 15.06.2021 | 15.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bernard O'Leary | 12.09.2019 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Julian Hedley Tompkins | 22.06.2018 | 12.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nigel John Mansford | 08.08.2016 | 22.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Oliver Döner | 24.02.2010 | 01.04.2011 | suppleant |
Maira Helene Wiorek | 04.04.2008 | 19.02.2009 | suppleant |