Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Formål | Hovedbranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-04 tilføjes Bestyrelse: Marlene Holmgaard Fris (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kommunikation@andel.dk (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: seas-nve@seas-nve.dk (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-04 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-05-04 tilføjes Binavne: SEAS-NVE Finans A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Binavne: Andel Ratio A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Navne: Andel Ratio A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: SEAS-NVE Finans A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-03-24 tilføjes Binavne: Andel Ratio A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-03-24 tilføjes Vedtægter: 2022-03-24 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jon Balsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-10 fjernes Bestyrelse: Søren Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Malene Richter Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde og administrere lån og andre finansieringsordninger. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-04-29 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-04-30 tilføjes Navne: SEAS-NVE Finans A/S (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-29 fjernes Navne: SEAS-NVE KV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Klarskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-09-28 fjernes Bestyrelse: Carl Henrik Wej Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Direktion: Søren Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 fjernes Direktion: Carl Henrik Wej Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Døssing Pommer (formand) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-06-29 fjernes Bestyrelse: Jan Christian Martin Johansen (formand) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Jan Christian Martin Johansen (formand) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-22 tilføjes Direktion: Carl Henrik Wej Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-04-22 fjernes Direktion: Jesper Hjulmand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lange (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 fjernes Bestyrelse: Ole Hillebrandt Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 tilføjes Direktion: Jesper Hjulmand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 fjernes Direktion: Peter Holm Westergaard Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2012-11-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-04 tilføjes Legale ejere: Andel Holding A/S (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-14 fjernes Bestyrelse: Steen Beck Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at bygge, drive og vedligeholde kraftvarmeproduktionsanlæg. Selskabet kan efter bestyrelsens skøn endvidere drive sådan anden virksomhed, som til enhver tid er tilladt virksomheder der driver kraftvarmeproduktionsanlæg. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2010-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forenig med et andet bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Vedtægter: 2010-04-15 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2008-08-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Holm Westergaard Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-11 fjernes Bestyrelse: Jeanette Dorthe Hartz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-11 tilføjes Direktion: Peter Holm Westergaard Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-11 fjernes Direktion: Jeanette Dorthe Hartz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-09 tilføjes Bestyrelse: Steen Beck Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-09 fjernes Bestyrelse: Olaf Berthelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-09-10 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Dorthe Hartz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-10 fjernes Bestyrelse: Torben Glar Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 tilføjes Direktion: Jeanette Dorthe Hartz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-05 fjernes Direktion: Torben Glar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-15 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-14 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: seas-nve@seas-nve.dk (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Hillebrandt Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-01 fjernes Bestyrelse: Lars Therkildsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Therkildsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 fjernes Bestyrelse: Svend Ole Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Direktion: Torben Glar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 fjernes Direktion: Peter Holm Westergaard Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Navne: SEAS-NVE KV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2004-12-19 fjernes Navne: NVE KV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2003-05-02 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-02 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Rubæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-22 tilføjes Direktion: Peter Holm Westergaard Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-22 fjernes Direktion: Svend Ole Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2002-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Bestyrelse: Svend Ole Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-11 tilføjes Direktion: Svend Ole Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2000-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2000-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Navne: NVE KV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-12-11 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Stiftere: Nordvestsjællands Energiforsyning a.m.b.a., NVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)